Entreprise : BURNIER FINANCE - SIREN 381 346 873
Identité
Dénomination
BURNIER FINANCE
SIREN (siège)
381 346 873
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1991
Début d’activité
01/10/2018
Date de fin de la personne morale
04/04/2090
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété et jouissance de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
26 COR VAROISE 83230 BORMES-LES-MIMOSAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GAOU BENAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURNIER MAURICE , MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Bormes-les-Mimosas
Nom, Prénom(s)
BURNIER ANNE-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Bormes-les-Mimosas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2018
Siret
38134687300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et jouissance de tous immeubles.
Autres Activités
Propriété et jouissance de tous immeubles.
Adresse
26 COR VAROISE
83230 , BORMES-LES-MIMOSAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GAOU BENAT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1991
Siret
38134687300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
GRAVIN
74300 , MAGLAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F08/002589
Date d'ajout
24/05/2008
Description
Changement de gérant MME BURNIER ANNE-MARIE GERANTE EST PARTANTE MR BURNIER CHRISTIAN NOUVEAU MEMBRE EST NOMME GERANT. DECISION AG EN DATE DU 25 AVRIL 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 23 MAI 2008 date d'effet : 01/05/2008
Numéro d'observation
F08/002589
Date d'ajout
24/05/2008
Description
Changement de gérant MME BURNIER ANNE-MARIE GERANTE EST PARTANTE MR BURNIER CHRISTIAN NOUVEAU MEMBRE EST NOMME GERANT. DECISION AG EN DATE DU 25 AVRIL 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 23 MAI 2008 date d'effet : 01/05/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).