Entreprise : LISAM SARL - SIREN 381 341 767
Identité
Dénomination
LISAM SARL
SIREN (siège)
381 341 767
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1991
Début d’activité
01/03/1991
Date de fin de la personne morale
24/03/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
CONST DE MAISONS INDIVIDUELLES
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
QUA AUGRAIN SUD 97231 LE ROBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LISE GUY , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Le Robert
Nom, Prénom(s)
LISE JEAN-CLAUDE , GUY
Nom d'usage
LISE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
LE ROBERT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38134176700014
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
CONST DE MAISONS INDIVIDUELLES
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
QUA AUGRAIN SUD
97231 , LE ROBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/05/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/05/2024
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/05/2024
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 18/10/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 18/04/2022, désignant en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Arums - Anse Mitan - 97229 Les Trois-Îlets.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).