Entreprise : DES VALLEES - SIREN 381 323 245
Identité
Dénomination
DES VALLEES
Sigle
EARL
SIREN (siège)
381 323 245
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1991
Début d’activité
15/01/2013
Date de fin de la personne morale
27/03/2090
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture céréalière
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
498000 EUR
Adresse du siège
32 GRANDE RUE 51230 THAAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDELET EMMANUEL , PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Champigny-sur-Aube
Nom, Prénom(s)
BOURDELET DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Thaas
Nom, Prénom(s)
BOURDELET PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Thaas
Nom, Prénom(s)
JOLARD MICHELE
Nom d'usage
BOURDELET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Thaas
Dénomination
SOCIETE CIVILE BOURDELET EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Champigny-sur-Aube
Dénomination
SOCIETE CIVILE BOURDELET DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Thaas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/2013
Siret
38132324500021
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture céréalière
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
32 GRANDE RUE
51230 , THAAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38132324500013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
33 GRANDE RUE
51230 , THAAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/01/2009
Description
(Divers) pva du 1/12/2008 - changement de dénomination sociale : bourdelet jolard - démission de monsieur bourdelet philippe de sa qualité de gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).