Entreprise : EARL J.P.MAGNIN - SIREN 381 306 927
Identité
Dénomination
EARL J.P.MAGNIN
SIREN (siège)
381 306 927
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
31/05/2031
Date de clôture
30/09
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
115368 EUR
Adresse du siège
16 RUE STEPHEN PICHON 39300 VERS-EN-MONTAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGNIN JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Vers-en-Montagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38130692700017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN VALEUR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE (LAIT ELEVAGE CEREALES)
Adresse
16 RUE STEPHEN PICHON
39300 , VERS-EN-MONTAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/000811
Date d'ajout
17/12/2003
Description
TRANSFORMATION DU GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN EN EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE A COMPTER DU 01 JANVIER 2004 CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU J.P. H. MAGNIN NOUVELLE : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE J.P. MAGNIN PRECISION DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS 16 RUE STEPHEN REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 115.708,80 EUROS POUR LE RAMENER A 115.368 EUROS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL EST DESORMAIS FIXEE AU 30 SEPTEMBRE RETRAIT DE MR MAGNIN HUBERT ET DE MME COURTET EPOUSE MAGNIN RENEE DE LEURS FONCTIONS DE CO-GERANT ASSOCIES A COMPTER DU 31.12.2003 SUIVANT AGE DU 01.12.2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Salins supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Salins au Tribunal de Dole avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).