Entreprise : SAINT JEROME - SIREN 381 277 128
Identité
Dénomination
SAINT JEROME
SIREN (siège)
381 277 128
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1991
Début d’activité
21/05/1991
Date de fin de la personne morale
17/03/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, construction d'immeubles commerciaux ou d'habitation,promotion, gestion de toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou non a l'objet social et toutes activités connexes y compris celles d'investisseur patrimonial et de marchand de biens
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
1380000 EUR
Adresse du siège
96 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
96-104
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLET PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/05/1991
Siret
38127712800033
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Achat, vente, construction d'immeubles commerciaux ou d'habitation,promotion, gestion de toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou non a l'objet social et toutes activités connexes y compris celles d'investisseur patrimonial et de marchand de biens
Autres Activités
Achat, vente, construction d'immeubles commerciaux ou d'habitation,promotion, gestion de toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou non a l'objet social et toutes activités connexes y compris celles d'investisseur patrimonial et de marchand de biens
Adresse
96 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
96-104
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/1991
Siret
38127712800025
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
42 AV GEORGE V
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58286
Date d'ajout
27/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18/06/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 18/06/2024, soit jusqu'au 18/12/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991B1225846
Date d'ajout
18/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18/06/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 18/06/2024, soit jusqu'au 18/12/2024
Numéro d'observation
117090
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 18/12/2023 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P202303617 et a désigné juge commissaire : M. Olivier Dubois, administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard 41 rue de Liège 75008 Paris, SELARL BCM en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL AXYME en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 18/06/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
1991B1225844
Date d'ajout
18/12/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 18/12/2023 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P202303617 et a désigné juge commissaire : M. Olivier Dubois, administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard 41 rue de Liège 75008 Paris, SELARL BCM en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL AXYME en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 18/06/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
1991B1225841
Date d'ajout
31/01/2022
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2022B1247
Numéro d'observation
9187
Date d'ajout
28/01/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
9187
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).