Entreprise : SCI LES CAMELIAS - SIREN 381 272 525
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2019)
Dénomination
SCI LES CAMELIAS
SIREN (siège)
381 272 525
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1991
Date de fin de la personne morale
25/03/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3064.23 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEAN MICHEL CARADEC 29820 GUILERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALAUN JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Plougonvelin
Nom, Prénom(s)
KERLEGUER BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Guipavas
Nom, Prénom(s)
ROPARS HERVE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Milizac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/09/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/1991
Siret
38127252500019
Code APE
702C
Adresse
4 RUE JULES FERRY
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/02/1991
Siret
38127252500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en valeur, l'administration, l'exploitation, par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport ou autrement.
Adresse
1 RUE 1 rue Jean-Michel Caradec
29820 , Guilers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8433
Date d'ajout
23/09/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 12/07/2019 : - Liquidateur : SALAUN Jean-Yves - Le siège de la liquidation est fixé à : chez le liquidateur Poulherbet 29217 Plougonvelin - Journal d'annonces légales : TERRA en date du 02/08/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8434
Date d'ajout
23/09/2019
Description
Radiation du RCS le 23/09/2019 avec effet au 12/07/2019
Numéro d'observation
4281
Date d'ajout
28/10/1994
Description
Changement de gérants. Départ de Mrs Paul Loup et Marcel Hascoet et de MME Jacqueline Mazé, Co-Gerants. Nomination de Mrs Bernard Kerleguer, Herve Ropars et Jean-Yves Salaun en qualité de Co-Gerants. À compter du 08.09.1994. Transfert du siège social de Brest, 4 rue Jules ferry, à Guilers 1 rue Jean-Michel Caradec à compter du 19.09.1994. Augmentation de capital social. Ancien capital : 20 000 francs. Nouveau capital : 20 100 francs. À compter du 19.09.1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).