Entreprise : SCI M.M.L.D.D. - SIREN 381 265 859
Identité
Dénomination
SCI M.M.L.D.D.
SIREN (siège)
381 265 859
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
15/02/1991
Date de fin de la personne morale
31/12/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
L'OISELLERIE 61100 LA LANDE-PATRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERAULT ALBAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Saint-Georges-des-Groseillers
Nom, Prénom(s)
GERAULT DAMIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
La Lande-Patry
Nom, Prénom(s)
GERAULT DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Saint-Paul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1991
Siret
38126585900011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Adresse
L'OISELLERIE
61100 , LA LANDE-PATRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé-Sur-Noireau par le décret No 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 Frs - Nouveau montant : 45 734.71 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).