Entreprise : LEVERRIER FINANCES - SIREN 381 264 373
Identité
(Entreprise radiée le 05/11/2021)
Dénomination
LEVERRIER FINANCES
SIREN (siège)
381 264 373
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6100000 EUR
Adresse du siège
LD LE MESLERET 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 37
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SEC BURETTE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
MONCEY AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris-la-défense Cedex
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La lande Patry
Dénomination
GROUPE LEVERRIER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint Georges des Groseillers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/1992
Siret
38126437300014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion des participations qu'elle détient dans les sociétés qu'elle contrôle.
Adresse
LD Le Mesleret
61100 , Saint Georges des Groseillers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 37
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7093
Date d'ajout
05/11/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à GROUPE LEVERRIER, Alençon : 837626621 dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/09/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).