Entreprise : INGENIERIE SYSTEMES INFORMATIONS SERVICE - SIREN 381 259 076
Identité
Dénomination
INGENIERIE SYSTEMES INFORMATIONS SERVICE
Sigle
ISIS
SIREN (siège)
381 259 076
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1991
Date de fin de la personne morale
19/03/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
16 RUE DU CARROUSEL 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA CIMAISE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIOTHON PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Phalempin
Nom, Prénom(s)
MAURY CATHERINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINAUDIT-Cabinet VERRUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/08/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/06/1997
Siret
38125907600036
Code APE
804C
Adresse
16 RUE DU CARROUSEL
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA CIMAISE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/1991
Siret
38125907600028
Enseigne
ISIS FORMATIQUE
Code APE
804C
Adresse
156 RUE DU HUIT MAI 1945
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/11/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 31/10/2006 prononçant la clôture pour insu ffisance d'actif.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/11/2006
Description
Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour in suffisance d'actif (article 42.1 du décret n° 84-4 06 du 30/05/1984).
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/09/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 2/09/2003 nommant MR TIBERGHIEN en qualite de Juge Commissaire suppléant pour l'arrêté de l' état des créances salariales
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/08/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 21/08/2003 ouvrant une procédure de liquid ation judiciaire. Cessation des paiements en date du 04/08/2003. Juge Commissaire : M CUVELIER PHILI PPE Liquidateur : SELARL Gérard DUQUESNOY prise en la personne de Me DUQUESNOY Gérard, 21 Résidence Flandres 59170 CROIX
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/08/2003
Description
Dépôt le 4/08/2003 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUBAIX - TOURCOING
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/10/2002
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 24/10/2002.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/03/1991
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: LA GAZETTE DU NOR D DU 14/3/1991
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 11/09/2003. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).