Entreprise : SCI CYRKA - SIREN 381 254 176
Identité
Dénomination
SCI CYRKA
SIREN (siège)
381 254 176
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1991
Début d’activité
01/06/2000
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail la location de tout immeuble bâti et non bâti, la construction de tout immeuble et leur location
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
16 B RUE DE MAUGIS 33260 LA TESTE-DE-BUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EL BAZ DIT NOUCHY CYRIL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Tarbes
Nom, Prénom(s)
EL BAZ DIT NOUCHY MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1998
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
EL BAZ DIT NOUCHY SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2001
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
38125417600021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail la location de tout immeuble bâti et non bâti, la construction de tout immeuble et leur location
Autres Activités
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail la location de tout immeuble bâti et non bâti, la construction de tout immeuble et leur location
Adresse
16 B RUE DE MAUGIS
33260 , LA TESTE-DE-BUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/1991
Siret
38125417600013
Code APE
702A
Adresse
11 RUE GEORGES LASSALLE
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20604
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36707
Date d'ajout
16/08/2000
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).