Entreprise : SCI BREMOND D ARS - SIREN 381 216 985
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2023)
Dénomination
SCI BREMOND D ARS
SIREN (siège)
381 216 985
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1991
Date de fin de la personne morale
14/03/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
19 RUE BREMOND D'ARS 16100 COGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VION JEAN-CLAUDE , ROBERT , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Cognac
Nom, Prénom(s)
MONTAROUX SYLVIANE
Nom d'usage
VION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Cognac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38121698500014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition administration et gestion de tous biens et droit immobiliers et mobiliers
Adresse
19 RUE BREMOND D'ARS
16100 , COGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/2023
Description
Dissolution à compter du 12/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/05/2022, siège de la liquidation : 9Ter Route de la Lande 17200 Saint-Sulpice-de-Royan, parution de la publicité légale : La Charente Libre paru le 15/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13758
Date d'ajout
27/12/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/05/2022
Numéro d'observation
13756
Date d'ajout
27/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 12/05/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).