Entreprise : COM.PRISEURS ASSOC. F.MICHAUD JM.MICHAUD - SIREN 381 211 887
Identité
(Entreprise radiée le 12/01/2024)
Dénomination
COM.PRISEURS ASSOC. F.MICHAUD JM.MICHAUD
SIREN (siège)
381 211 887
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1991
Fermeture de l'établissement - 38121188700017
- Date d'effet de la fermeture : 09/04/2023
Date de fin de la personne morale
25/03/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de commissaire-priseur judiciaire
Capital social
108735.18 EUR
Adresse du siège
7 RUE SAINT DIDIER 58000 NEVERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHAUD JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Sermoise-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
MICHAUD FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Nevers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/03/1990
Siret
38121188700017
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de la profession de commissaire priseur dans l'office de Nevers
Adresse
7 RUE SAINT DIDIER
58000 , NEVERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
178
Date d'ajout
12/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5275
Date d'ajout
14/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 09/04/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/12/2023
Description
Dissolution à compter du 09/04/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/04/2023, siège de la liquidation : 33 Route de Sermoise 58000 Nevers, parution de la publicité légale : Terres de Bourgogne paru le 15/12/2023
Numéro d'observation
1718
Date d'ajout
28/07/1995
Description
Augmentation du capital pour le porter de 678.000 F à 713.256 F à compter du 07/11/94
Numéro d'observation
114
Date d'ajout
16/01/1995
Description
Changement de dénomination anciennement M. Marcel Michaud M. François Michaud M. Jean-Marie Michaud commissaire priseurs associés dorénavant commissaires priseurs associés M. François Michaud et M. Jean-Marie Michaud Mr Michaud Marcel cogérant est partant à compter du 05/11/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 713 256.00 FRF nouveau montant : 108 735.18 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).