Entreprise : SOGELILP - SIREN 381 159 474
Identité
Dénomination
SOGELILP
Sigle
SOGELILP
SIREN (siège)
381 159 474
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1991
Début d’activité
09/03/1991
Date de fin de la personne morale
07/03/2066
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1991
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
prise d'intérêt, étude de tout projet, prestation de tous services, travaux, exploitation de tous biens, acquisition, exploitation de tous terrains, immeubles etc.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Code APRM
82.11Z-P - Services administratifs divers
Capital social
5805 EUR
Adresse du siège
20 RUE du Maréchal Lyautey 95620 Parmain FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOLSKI MARC , SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Parmain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/1991
Siret
38115947400034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Code APRM
82.11Z-P - Services administratifs divers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
La prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés étude de tous projets, la prestation, l'exécution ou l'exploitation de tous services, conseils, travaux, la création, l'acquisition, la fourniture la location, la gestion et l'exploitation de tous biens meubles, valeurs mobilières, fonds de commerce, objets mobiliers, matériels d'équipement.
Code APRM
82.11Z-P - Services administratifs divers
Autres Activités
La prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés étude de tous projets, la prestation, l'exécution ou l'exploitation de tous services, conseils, travaux, la création, l'acquisition, la fourniture la location, la gestion et l'exploitation de tous biens meubles, valeurs mobilières, fonds de commerce, objets mobiliers, matériels d'équipement.
Code APRM
82.11Z-P - Services administratifs divers
Adresse
20 RUE du Maréchal Lyautey
95620 , Parmain - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38115947400018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
QUAI DE L’OISE
60870 , RIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2023
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38115947400026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
La prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés étude de tous projets, la prestation, l'exécution ou l'exploitation de tous services, conseils, travaux, la création, l'acquisition, la fourniture la location, la gestion et l'exploitation de tous biens meubles, valeurs mobilières, fonds de commerce, objets mobiliers, matériels d'équipement.
Autres Activités
La prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés étude de tous projets, la prestation, l'exécution ou l'exploitation de tous services, conseils, travaux, la création, l'acquisition, la fourniture la location, la gestion et l'exploitation de tous biens meubles, valeurs mobilières, fonds de commerce, objets mobiliers, matériels d'équipement.
Adresse
26 RUE DE NIVILLERS
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
31/05/2024
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
05/11/2014
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Société à Responsabilité Limitée (SARL) se transforme en Société par Actions Simplifiée (SAS) à compter du 30-10-2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/06/2014
Description
Transfert du siège social et établissement principal de RIEUX (60870) - quai de l'Oise, à BEAUVAIS (60000) - 26 rue de Nivillers, à compter du 28/04/2014.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).