Entreprise : SCI DESPREZ DES COMBES - SIREN 381 144 500
Identité
Dénomination
SCI DESPREZ DES COMBES
SIREN (siège)
381 144 500
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1991
Début d’activité
11/02/1991
Date de fin de la personne morale
13/03/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens, de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis LA BUISSE (Isère), lieudit Ventelon, Cota Sala, Champ Civet et Fontagnier ; leur location, en bloc ou par fraction ; réalisation de tous travaux d'amélioration et installations nouvelles et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet social.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
52442.46 EUR
Adresse du siège
LES COMBES 38500 LA BUISSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPREZ MONIQUE , HELENE , MARIE-GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
La Chapelle-de-la-Tour
Nom, Prénom(s)
DESPREZ BERNARD , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Berlaimont
Nom, Prénom(s)
DESPREZ ANDRE , ALFRED , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Voiron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/1991
Siret
38114450000018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens, de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis LA BUISSE (Isère), lieudit Ventelon, Cota Sala, Champ Civet et Fontagnier ; leur location, en bloc ou par fraction ; réalisation de tous travaux d'amélioration et installations nouvelles et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet social.
Autres Activités
Propriété, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens, de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis LA BUISSE (Isère), lieudit Ventelon, Cota Sala, Champ Civet et Fontagnier ; leur location, en bloc ou par fraction ; réalisation de tous travaux d'amélioration et installations nouvelles et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet social.
Adresse
LES COMBES
38500 , LA BUISSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt le 1er Mars 1991 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 22 Février 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).