Entreprise : ETTOUATI JAMES CONCEPT - SIREN 381 122 464
Identité
Dénomination
ETTOUATI JAMES CONCEPT
SIREN (siège)
381 122 464
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1992
Début d’activité
30/09/1992
Date de fin de la personne morale
29/11/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
CONCEPTION ET REALISATION DE TOUS DOCUMENTS RELATIFS A LA COMMUNICATION
Code APE
1813Z - Activités de pré-presse
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
156 CHS PIERRE CURIE 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ETTOUATI JAMES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1992
Siret
38112246400021
Code APE
1813Z - Activités de pré-presse
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONCEPTION ET REALISATION DE TOUS DOCUMENTS RELATIFS A LA COMMUNICATION
Adresse
156 CHS PIERRE CURIE
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/1991
Siret
38112246400013
Enseigne
G.L.J.E CONCEPT
Code APE
741G
Adresse
57 RUE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU
59110 , LA MADELEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
57-59
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/01/2015
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/01/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/01/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé, en date du 27/01/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2014/109, date de cessation des paiements le 30/06/2013, et a désigné en tant que liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de ME DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/11/1992
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 30/9/1992 SON SIEGE SOCIAL DE LA MADELEINE 57/59 R UE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU ACTE CONSTITUTIF PUBLIE DANS LA VOIX DU NORD DU 20/2/1991 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE LE 28/10/1992 ET DE RO UBAIX-TOURCOING LE 30/11/1992 PUBLIE DANS LA GAZET TE DU 15/10/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).