Entreprise : SCI DU BOULOT - SIREN 381 096 890
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2022)
Dénomination
SCI DU BOULOT
SIREN (siège)
381 096 890
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1991
Fermeture de l'établissement - 38109689000029
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2022
Fermeture de l'établissement - 38109689000011
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2018
Date de fin de la personne morale
26/02/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
La Commanderie 77320 CHEVRU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COMMANDERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGIGAN SUZANNE
Nom d'usage
PENY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
PENY GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Chevru
Nom, Prénom(s)
PENY CLAUDINE
Nom d'usage
CAILLAT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Saint-Maur-Des-Fosses
Nom, Prénom(s)
CAILLAT PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Saint-Maur-Des-Fosses
Nom, Prénom(s)
LAURENT JOSETTE
Nom d'usage
PENY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Chevru
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38109689000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration, gestion, location de tous biens immobiliers.
Adresse
La Commanderie
77320 , Chevru - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COMMANDERIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38109689000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 VLA GERARD
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/02/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-01-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Pays Briard DU : 11-02-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/02/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-01-2022
Numéro d'observation
9072
Date d'ajout
09/01/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MEAUX
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/01/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
31539
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).