Entreprise : HARAS DU FOUGERAY DE LA FERRONNERIE ET DE MIRANDE REUNIS - SIREN 381 075 555
Identité
Dénomination
HARAS DU FOUGERAY DE LA FERRONNERIE ET DE MIRANDE REUNIS
Sigle
HARAS DE MIRANDE
SIREN (siège)
381 075 555
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/01/1998
Date de fin de la personne morale
31/12/2089
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Elevage de chevaux et d'autres équidés,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Qualité
Actif agricole
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
MIRANDE 50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LDT MIRANDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EVAIN ARNAUD , JACQUES , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
FALAISE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
38107555500015
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage de chevaux et d'autres équidés,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MIRANDE
50530 , SARTILLY-BAIE-BOCAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LDT MIRANDE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5946
Date d'ajout
28/12/2005
Description
Augmentation du capital Anciennement : 1 524.49 euros - Nouvellement : 2 700 euros - Prorogation de la durée de la société : Anciennement : 50 ans - Nouvellement : 99 ans. Date d'effet : 15/11/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
583
Date d'ajout
01/04/1998
Description
TRANSFORMATION DU GFA EN SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) MODIFICATION DE L'ACTVITE PRINCIPALE ANCIENNE : PROPRIETE ET ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE NOUVELLE : ACQUISITION, PRISE A BAIL EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES - VENTE ET TRANSFORMATION DES PRODUITS - ELEVAGE ET REPRODUCTION DE TOUTES ESPECES ET RACES - ACTIVITES D'ACHATS ET VENTES DE CHEVAUX CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FERRONNIERE NOUVELLE : S.C.E.A. HARAS DU FOUGERAY, DE LA FERRONNIERE ET DE MIRANDE REUNIS EN ABREGE : S.C.E.A. HARAS DE MIRANDE NOMINATION DE M. ARNAUD EVAIN, EN QUALITE DE GERANT, EN REMPLACEMENT DE M. JEAN-CHRISTOPHE EVAIN, DEMISSIONNAIRE PV EN DATE DU 16.02.98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).