Entreprise : GAEC LES GORGES DES TINES - SIREN 381 070 135
Identité
Dénomination
GAEC LES GORGES DES TINES
SIREN (siège)
381 070 135
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1991
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
07/03/2071
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Travail en commun, exploitation de biens apportés ou pris à bail par les associés.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
108477 EUR
Adresse du siège
BALME DESSOUS 74740 SIXT FER A CHEVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASSINA YANN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Samoëns
Nom, Prénom(s)
LAFONTAINE CELIA
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Sixt-Fer-à-Cheval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38107013500011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Travail en commun, exploitation de biens apportés ou pris à bail par les associés.
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
BALME DESSOUS
74740 , SIXT FER A CHEVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Balme Dessous
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/001997
Date d'ajout
13/03/2008
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Mr CASSINA Jean-Pierre gérant est partant Mr CASSINA Jérôme est nommé gérant Mr CASSINA Yann est nommé gérant Selon acte en date du 18/02/08 date d'effet : 16/02/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).