Entreprise : GAEC LOU FOUQUET - SIREN 381 069 145
Identité
Dénomination
GAEC LOU FOUQUET
Sigle
G.A.E.C. LOU FOUQUET
SIREN (siège)
381 069 145
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1991
Début d’activité
12/12/1990
Date de fin de la personne morale
10/03/2026
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres, cultures générales.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
74090.22 EUR
Adresse du siège
LA FOUQUETTERIE 47120 VILLENEUVE-DE-DURAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUGIER PASCAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Villeneuve-de-Duras
Nom, Prénom(s)
CHAUGIER DOMINIQUE , FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/12/1990
Siret
38106914500013
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres, cultures générales.
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA FOUQUETTERIE
47120 , VILLENEUVE-DE-DURAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villeneuve-de-Duras
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1050
Date d'ajout
22/06/1994
Description
Modification de la gérance : Démission de mme Chaugier Marie Jeanne en qualité de Co-Gerante à compter du 31/12/1993 ; Nomination de m Chaugier pascal en qualité de Co-Gerant à compter du 01/06/1994 (républicain du 17/06/1994) - le capital social passe de 764.000 à 486.000 F à compter du 01/01/1994.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 486 000.00 FRF nouveau montant : 74 090.22 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).