Entreprise : 3 S CONSULTING - SIREN 381 044 411
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2015)
Dénomination
3 S CONSULTING
SIREN (siège)
381 044 411
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1991
Fermeture de l'établissement - 38104441100084
- Date d'effet de la fermeture : 27/03/2015
Fermeture de l'établissement - 38104441100027
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/1997
Fermeture de l'établissement - 38104441100035
- Date d'effet de la fermeture : 27/08/1999
Fermeture de l'établissement - 38104441100043
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2004
Fermeture de l'établissement - 38104441100050
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2008
Fermeture de l'établissement - 38104441100068
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2014
Fermeture de l'établissement - 38104441100076
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2014
Fermeture de l'établissement - 38104441100092
- Date d'effet de la fermeture : 27/03/2015
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSSON GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
D'ANJOU ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
OVADIA RICHARD
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Creteil
Nom, Prénom(s)
OVADIA ALAIN , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Creteil
Nom, Prénom(s)
OVADIA HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
ST MAUR DES FOSSES
Dénomination
3 S INFORMATIQUE - SA SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
38104441100084
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSEIL EN ORGANISATION ET EN INFORMATIQUE
Adresse
17 RUE DU COLISEE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/1991
Siret
38104441100027
Adresse
45 PAS CHOISEUL
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/1999
Siret
38104441100043
Adresse
18 RUE DE TILSITT
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2004
Siret
38104441100068
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
77 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1997
Siret
38104441100035
Adresse
60 RUE MARCEL DASSAULT
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2004
Siret
38104441100050
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
2 RUE BENOIT MALON
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/2008
Siret
38104441100092
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Service commercial lié à l' activité de conseil en organisation et en informatique .
Adresse
22 PL DES VOSGES
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MONGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/2008
Siret
38104441100076
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
5 RUE ERNEST RENAN
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999B1570059
Date d'ajout
24/04/2024
Description
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/05/2015
Description
Radiation. Fusion absorption par 3S INFORMATIQUE SARL (rcs paris 421 539 628) Le 27/03/2015
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
29/04/2015
Description
Radiation. Fusion Absorption par 3 S INFORMATIQUE, SARL, 17 rue du Colisée 75008 Paris, RCS 421 539 628 Paris, le 27-03-2015
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
40758
Date d'ajout
19/10/1999
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).