Entreprise : GAEC DE CARVALAN - SIREN 381 028 562
Identité
Dénomination
GAEC DE CARVALAN
SIREN (siège)
381 028 562
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1991
Début d’activité
01/02/1991
Date de fin de la personne morale
27/02/2031
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
POLYCULTURE - ELEVAGE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
107324.11 EUR
Adresse du siège
CARVALAN 22550 PLEBOULLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLEBOULLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND EUGENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
MATIGNON
Nom, Prénom(s)
DURAND DANIEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
MATIGNON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38102856200019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE - ELEVAGE
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins,Élevage de vaches laitières
Adresse
CARVALAN
22550 , PLEBOULLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLEBOULLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
434
Date d'ajout
09/04/1997
Description
DEMISSION DE MME MARIE URFIE A COMPTER DU 31.01.1997 - EN CONSEQUENCE DU RACHAT DES PARTS DE MME URFIE PAR LE GAEC LE CAPITAL EST REDUIT DE 800 000 F A 700 000 F PUIS AUGMENTE DE 4 000 F PARA DES APPORTS DE M. EUGENE DURAND ET DE M. DANIEL DURAND A COMPTER DU 31.01.1997 - PV AGE 24.01.1997 - D.A. 09.04.1997 NÈA 218 -
Numéro d'observation
898
Date d'ajout
31/07/1995
Description
NOMINATION D'UNE NOUVELLE CO GERANTE : MME URFIE MARIE THERESE EPOUSE DE M. DURAND, NEE LE 27.10.1938 A HENANSAL 22, NAT.F., CARVALAN A PLEBOULLE A COMPTER DU 01.04.1995 - CAPITAL SOCIAL PORTE DE 700 000F A 800 000F A COMPTER DU 01.04.1995 - PV AGE 04.07.1995 - D.A.31.07.1995 N -386 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 704 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 107 324.11 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).