Entreprise : SCI DE KERNEVEZ - SIREN 381 019 025
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2024)
Dénomination
SCI DE KERNEVEZ
SIREN (siège)
381 019 025
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1991
Fermeture de l'établissement - 38101902500018
- Date d'effet de la fermeture : 29/03/2024
Date de fin de la personne morale
11/03/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
KERNEVEZ 29140 ROSPORDEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROSPORDEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEZNEC JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Rosporden
Nom, Prénom(s)
SEZNEC PASCALE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
La Forêt Fouesnant
Nom, Prénom(s)
SEZNEC GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Rosporden
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/1990
Siret
38101902500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement. Et plus particulièrement l'acquisition d'une propriété rurale sise à Kernevel, Kernevez et Pont-Aven, Rostic
Adresse
KERNEVEZ
29140 , ROSPORDEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROSPORDEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7775
Date d'ajout
01/07/2024
Description
Radiation d'office du RCS Quimper le 01/07/2024 avec effet au 01/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4197
Date d'ajout
29/03/2024
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
252
Date d'ajout
16/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2007 : Partant : GAUTIER Sophie, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (FIN DE MISSION)
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
08/01/2008
Description
Changement de gérant à compter du 21/11/2007 : Partant : GOYAT Marcel; Nouveau : SEZNEC Georges Mise à jour des associés suite au décret 2005-77 du 01/02/2005 : Nouveaux : SEZNEC Jean-Louis et SEZNEC Pascale
Numéro d'observation
5755
Date d'ajout
02/11/2004
Description
Modification autre SUIVANT ORDONNANCE EN DATE DU 13 MAI 2004, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER, A DESIGNE ME SOPHIE GAUTIER, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE Date d'effet : 13/05/2004
Numéro d'observation
4913
Date d'ajout
21/10/1991
Description
Changement de gérant ANCIEN : SEZNEC PASCALE - NOUVEAU : GOYAT MARCEL (ACTE NOTARIE DU 12/07/91 CONTENANT PV A.G. DU 21/06/91) DATE DEPOT : 16/10/91 PUBLICITE : PAYSAN BRETON DU 09/08/91 A COMPTER DU 21/06/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).