Entreprise : SARL COCU MICHEL - SIREN 381 015 759
Identité
Dénomination
SARL COCU MICHEL
SIREN (siège)
381 015 759
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1991
Début d’activité
02/07/1996
Date de fin de la personne morale
17/03/2090
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Services des traiteurs
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
31 RUE DES VERDINS 18230 SAINT-DOULCHARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COCU MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/1996
Siret
38101575900032
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Services des traiteurs
Adresse
31 RUE DES VERDINS
18230 , SAINT-DOULCHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38101575900016
Code APE
555D
Adresse
41 BD DE STRASBOURG
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1995
Siret
38101575900024
Code APE
555D
Adresse
6 AV HENRI DEBORD
18230 , SAINT-DOULCHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5324
Date d'ajout
13/12/2005
Description
Dissolution anticipée de la société ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21.11.05 A COMPTER DU 21.11.05 DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE SIEGE DE LA LIQUIDATION : 18000 BOURGES 3 RUE CHARLES SPENCER LIQUIDATEUR : MR COCU MICHEL COURRIER FRANCAIS DU 25.11.05 Date d'effet : 21/11/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4432
Date d'ajout
17/10/2005
Description
Cessation d'activité A COMPTER DU 30.06.05 MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A LA FIN DE LOCATION GERANCE ET A LA VENTE DU DROIT AU BAIL A MME MEUNIER NELLY Date d'effet : 30/06/2005
Numéro d'observation
330
Date d'ajout
26/01/1993
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 1992 : -NON DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE NONOBSTANT UNE PERTE SUPERIEURE A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DEPOT CM 8 JANVIER ET 25 JANVIER 1993 DEPOT GREFFE 26 JANVIER 1993 VOIX DU SANCERROIS 7 JANVIER 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).