Entreprise : MSG EUROPE - SIREN 381 010 180
Identité
Dénomination
MSG EUROPE
SIREN (siège)
381 010 180
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1991
Date de fin de la personne morale
04/03/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
RTE DE THENNES 80110 MOREUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALLE INDUSTRIEL ET COMMER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECLERCQ PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
LECLAIR GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAHIEU ALEX , EDDY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAHIEU PETER , SVEN , IVO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Chipilly
Nom, Prénom(s)
MAHIEU EDDY , JOSSE , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Luxembourg(gd Duche Luxembourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/01/1991
Siret
38101018000010
Code APE
2013B - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
produits chimiques même que l'objet social
Adresse
RTE DE THENNES
80110 , MOREUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALLE INDUSTRIEL ET COMMER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002750
Date d'ajout
22/03/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 22/03/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000767
Date d'ajout
24/01/2019
Description
Ordonnance du Président en date du 24/01/2019 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur MANGIN Bertrand en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/09/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens du 16/09/2011 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 31/12/2010. Juge Commissaire : Monsieur Gérard DIRUY Liquidateur : Maitre Sophie Lafarge 12 rue de l'Amiral Courbet 80000 Amiens
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/03/1991
Description
Historique des observations RCS : -Journal publicateur : LE COURRIER PICARD du 19/ 01/1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).