Entreprise : MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES - SIREN 381 009 836
Identité
Dénomination
MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES
Sigle
MRH
SIREN (siège)
381 009 836
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1994
Début d’activité
01/04/1991
Date de fin de la personne morale
16/02/2024
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
ETUDES CONSEIL FORMATION TRADUCTION EDITION
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 RUE PERGOLESE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELOUAHDOUDI MOHAMED
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Marville Moutiers Brule
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38100983600051
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
ETUDES CONSEIL FORMATION TRADUCTION EDITION
Autres Activités
ETUDES CONSEIL FORMATION TRADUCTION EDITION
Adresse
10 RUE PERGOLESE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1996
Siret
38100983600044
Code APE
741G
Adresse
8 RUE DE L'EGLISE
28500 , MARVILLE-MOUTIERS-BRULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/1994
Siret
38100983600036
Code APE
741G
Adresse
1 AV DE LA REPUBLIQUE
78550 , HOUDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/1991
Siret
38100983600010
Code APE
741G
Adresse
24 ALL DE L'ARLEQUIN
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/03/1993
Siret
38100983600028
Code APE
741G
Adresse
51 RUE DE VERDUN
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/10/2005
Description
MODIFICATION DU 05/10/2005 N° 1-1553 : MODIFICATION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/07/2004 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A MIS NEANT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIARE OUVERTE LE 03/06/2004 PAR CE MEME TRIBUNAL . LA SOCIETE M R H ETUDES CONSEIL EST IN BONIS. DATE D'EFFET : 22/7/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/10/2005
Description
MODIFICATION DU 09/062004 N° 1-840 : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/06/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A COUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME SIMPLIFIE) A L'ENCONTRE FR MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES (SARL) ET A DISIGNE : JUGE COMMISSAIRE ARLETTE LE GOFF REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE CHAVANNE DE DALMASSY 3 PLACE MEZIRARD 28100 DREUX ADMINISTRATEUR(S) : SCP LAUREAU-JEANNEROT PRISE EN LA PERSONNE DE ME JEANNEROT 3 PLACE MEZIRARD 28100 DREUX ME MEANNEROT EST ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION ASSISTANCE DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 17/02/2004 LE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT EST MR CHRISTIAN AMOURETTE . AVEC POURSUITE DE L'ACTVITE POUR 4 MOIS REVOI AU 03/10/2004 CONTROLE LE 16/09/2004 DATE D'EFFET : 03/06/2004
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/10/2005
Description
La société a par décision du 01082005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01-08-2005
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).