Entreprise : TRANSMED - SIREN 380 999 052
Identité
Dénomination
TRANSMED
SIREN (siège)
380 999 052
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1991
Date de fin de la personne morale
06/03/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
5 PL DE RUNGIS 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUENTEL HERVE , JOSEPH , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Fontenay Aux Roses
Nom, Prénom(s)
NISSEN GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JENSEN GRY , PERNILLE , MARK
Nom d'usage
QUENTEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Fontenay Aux Roses
Nom, Prénom(s)
COHEN LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEBIT JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Sarcelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/01/1991
Siret
38099905200042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES DE TRANSPORT DE PERSONNES EN AMBULANCE, ET DE MANIERE GENERALE TOUS TRANSPORTS SANITAIRES, L'ACQUISITION DE TOUS FONDS D'AMBULANCES, L'ACHAT, LA VENTE,LA LOCATION DE MATERIEL MEDICAL ET PARAMEDICAL
Adresse
5 PL 5 place de Rungis
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/2001
Siret
38099905200034
Code APE
741J
Adresse
8 BD JOURDAN
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/01/1991
Siret
38099905200018
Code APE
741J
Adresse
30 RUE VAUTHIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
38099905200026
Code APE
741J
Adresse
65 AV PAUL VAILLANT COUTURIER
94250 , GENTILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B1468157
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24-11-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
17/06/2011
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris, A PRONONCE, EN DATE DU 15-06-2011, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201101054 - rectification du jugement rendu le 06/04/2011 à l'encontre de la SA Ambulances Tour Eiffel SA rcs Paris B 312 494 958, ET MAINTIENT JUGE COMMISSAIRE M Swiderski , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Levy 102 rue du faubourg Saint Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10. Fixe la date de cessation des paiements au 06.10.2009. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
14/02/2007
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 15-01-2007 NOMMANT M LEVY JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
69236
Date d'ajout
01/12/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 29.11.2004 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION, DESIGNE M.QUENTEL HERVE ET M.PLOMHAUSE MARC COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN DUREE DU PLAN 10 ANS NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME PHILIPPOT MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERS SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME LEVY 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS MAINTIENT ADMINISTRATEUR ME PHILIPPOT 60 RUE DE LONDRES 75008 PARIS AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN PENDANT UNE DUREE DE 3 MOIS NOM DU JUGE COMMISSAIRE : M.GOGER SOUS LE NUMERO 034757 , INALIENABILITE DU FONDS DE COMMERCE PENDANTLA DUREE DU PLAN.
Numéro d'observation
25312
Date d'ajout
17/06/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16.06.2004 DECIDANT DE FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE DE REGIME GENERAL DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, AVEC PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 23.12.2004 ADMINISTRATEUR ME PHILIPPOT 60 RUE DE LONDRES75008 PARIS AVEC POUR MISSION DE ASSISTER
Numéro d'observation
64575
Date d'ajout
24/12/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 23.12.2003, L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL SOUS LE NUMERO 03/4757, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 30.10.2003, ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE M.BERTRAND JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.GOGER ADMINISTRATEUR ME PHILIPPOT 60 RUE DE LONDRES 75008 PARIS AVEC POUR MISSION DE ASSISTER LES DEBITEURS POUR TOUS LES ACTES DE GESTION,REPRESENTANT DES CREANCIERS SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME LEVY 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION D'UNE DUREE EXPIRANT LE 23.06.2004. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PARUTION AU B.O.D.A.C.C.
Numéro d'observation
64578
Date d'ajout
24/12/2003
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 23.12.2003 A PRONONCE LA JONCTION A L'EGARD DE LA SA AMBULANCES TOUR EIFFEL (RCS PARIS 312 494 958 ) ET SA TRANSMED SOUS PATRIMOINE COMMUN
Numéro d'observation
59512
Date d'ajout
10/12/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 10.12.2003.
Numéro d'observation
56684
Date d'ajout
31/12/2002
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12/09/2002
Numéro d'observation
33214
Date d'ajout
20/09/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
8018
Date d'ajout
26/01/1996
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30 06 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).