Entreprise : FINAL - SIREN 380 993 303
Identité
Dénomination
FINAL
SIREN (siège)
380 993 303
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1991
Date de fin de la personne morale
18/02/2090
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2324847.51 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOCHET HERVE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROHR JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
SOLDATI GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ORCA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE EDIFIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/01/1991
Siret
38099330300029
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, QUELS QU'EN SOIENT LEUR FORME OU LEUR OBJET ; TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES AU PROFIT DES ENTREPRISES EN MATIERE DE GESTION ET NOTAMMENT DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, COMPTEBLE, FINANCIER, INFORMATIQUE, COMMERCIAL, L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DE TOUS BREVETS ET MARQUES...
Adresse
31 RUE 31 rue de Constantinople
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1991
Siret
38099330300011
Code APE
741J
Adresse
38 RUE FRANCOIS 1ER
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991B0257449
Date d'ajout
20/12/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 19/12/2018 NOMMANT SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
06/11/2014
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 06/11/2014 NOMMANT SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
85242
Date d'ajout
17/02/2004
Description
JUGEMENT DU 17.02.2004. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 040672, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 06.02.2004, JUGE COMMISSAIRE M.ROCHE, REPRESENTANT DES CREANCIERS-LIQUIDATEUR ME THOUX 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, DELAI DE DECLARATION DE CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
81250
Date d'ajout
06/02/2004
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 06.02.2004.
Numéro d'observation
60216
Date d'ajout
15/01/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
16/01/1997
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30/10/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).