Entreprise : TRANSPORT GESTION SERVICE - SIREN 380 982 330
Identité
Dénomination
TRANSPORT GESTION SERVICE
Sigle
TGS
SIREN (siège)
380 982 330
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1991
Date de fin de la personne morale
20/02/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 Francs français
Adresse du siège
1 AV DE LA CARELLE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LATREME RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
SISTERN
Nom, Prénom(s)
EHRET PATRICK GEORGES LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1991
Siret
38098233000025
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises transport sous toutes ses formes location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
Adresse
1 AV 1 Avenue DE LA CARELLE
94290 , Villeneuve-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1991
Siret
38098233000017
Code APE
602L
Adresse
17 RUE CHARLES FREROT
94250 , GENTILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18940
Date d'ajout
25/11/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25/11/1999 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m Jean-pierre Rivoal , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25 Novembre 1999 , sous le numéro 97j01318
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17647
Date d'ajout
21/11/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 20/11/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j01318 , date de cessation des paiements le 29/07/1996 , désigne juge commissaire m Jean-pierre Rivoal , juge commissaire suppléant m. Guy Combarel , liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
16936
Date d'ajout
07/11/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 07/11/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).