Entreprise : FREDAL - SIREN 380 981 746
Identité
Dénomination
FREDAL
SIREN (siège)
380 981 746
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1991
Début d’activité
18/01/1991
Date de fin de la personne morale
04/03/2090
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Gestion immobilière
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
14940 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE LA CHAPELLE DROYES 52220 RIVES DERVOISES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Droyes
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALLET JULES , JACKIE , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2007
Commune de résidence
Rives Dervoises
Nom, Prénom(s)
MALLET ALEXANDRE , JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Rives Dervoises
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/1991
Siret
38098174600023
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière
Adresse
18 RUE DE LA CHAPELLE DROYES
52220 , RIVES DERVOISES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Droyes
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/1991
Siret
38098174600015
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
4 RUE GEORGE SAND
52100 , SAINT-DIZIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chaumont. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chaumont décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
885
Date d'ajout
24/10/2008
Description
Réduction de capital à compter du 10/04/2008 Ancien : 15244,90 EUR Nouveau : 14940,00 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/04/2008 : Partant : MALLET Daniel, Gérant(e) Nouveau : MALLET Alexandre Jérôme, Gérant(e) Nouveau : MALLET Jules Jackie Daniel, Associé Société Civile Journal l'avenir agricole et rural du 03.10.2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).