Entreprise : SCEA DE LA VILLENEUVE - SIREN 380 931 634
Identité
Dénomination
SCEA DE LA VILLENEUVE
SIREN (siège)
380 931 634
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1991
Début d’activité
01/02/1991
Date de fin de la personne morale
19/02/2090
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
7775 EUR
Adresse du siège
LA VILLENEUVE 56870 BADEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MADEC MARIE-PIERRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Baden
Nom, Prénom(s)
MADEC JEAN-VINCENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Baden
Dénomination
HOLDING MADEC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Baden
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38093163400014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA VILLENEUVE
56870 , BADEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3263
Date d'ajout
26/06/2012
Description
Transformation de la société à compter du 02/04/2012 : Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Changement de dénomination à compter du 02/04/2012 : Ancienne : EARL DE LA VILLENEUVE Nouvelle : SCEA DE LA VILLENEUVE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/04/2012 : Nouveau : MADEC Marie-Pierre, Associée Société Civile Nouveau : SARL HOLDING MADEC, Associée Société Civile Changement de qualité : MADEC Jean-Vincent, Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2128
Date d'ajout
20/05/1999
Description
Modification autre CO-GERANTE PARTANTE : MELLE MADEC MARIE-PIERRE, A COMPTER DU 31/03/1999. TRANSFORMATION DU GAEC DE LA VILLENEUVE EN EARL DE LA VILLENEUVE, REDUCTION DU CAPITAL DE 800 000 FRANCS A 51 000 FRANCS, CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS : CAPITAL FIXE A 7775 EUROS, A COMPTER DU 01/04/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).