Entreprise : FACONNAGE BLOUZARD - SIREN 380 922 450
Identité
Dénomination
FACONNAGE BLOUZARD
SIREN (siège)
380 922 450
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1991
Date de fin de la personne morale
21/02/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
306 RUE AMPERE 71000 MACON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I DES BRUYERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOUZARD PAUL , ANTOINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
FOUQUE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Nom, Prénom(s)
RATTON ANDRE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Saint-Vallier
Nom, Prénom(s)
BLOUZARD COLETTE , MARIE
Nom d'usage
MAGNANI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Pierreclos
Dénomination
SABEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/01/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38092245000024
Code APE
222E
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
FACONNAGE D'IMPRIMES
Adresse
306 RUE DES BRUYERES RUE AMPERE
71000 , Mâcon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I DES BRUYERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38092245000016
Code APE
222E
Adresse
7 RUE DES CHARMILLES
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/000211
Date d'ajout
20/01/2009
Description
Ordonnance du président en date du 15/01/2009 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DEGABRIEL en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1960
Date d'ajout
27/06/2005
Description
MODIFICATION DE L'ADRESSE DE LA SCP BECHERET THIERRY ANCIENNE : VISION 2000, 1 RUE AMPERE - 71100 CHALON SUR SAONE NOUVELLE : 22 QUAI GAMBETTA - 71100 CHALON SUR SAONE Date d'effet : 20 juillet 2004
Numéro d'observation
533
Date d'ajout
24/02/2004
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 13/02/2004 SCP BECHERET THIERRY MISSION SUIVIE PAR ME THIERRY VISION 2000 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE A ETE NOMME COMME NOUVEAU MANDATAIRE JUDICIAIRE Date d'effet : 13 février 2004
Numéro d'observation
319
Date d'ajout
06/02/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 26/01/2001 M LAJUGIE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
308
Date d'ajout
04/02/1999
Description
JUGEMENT DU 03/02/99 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 28 FEVRIER 1999 A COMPTER DU 03/02/99
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
13/01/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON DU 08/01/99 PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE . JUGE COMMISSAIRE...........: M GUERIN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : ME AUBERT VISION 2000 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE A COMPTER DU 08/01/99
Numéro d'observation
1197
Date d'ajout
28/07/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/07/97, LE TRIBUNAL A APPROUVE LE PLAN DE CONTINUATION ET NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME AUBERT A COMPTER DU 25/07/97
Numéro d'observation
870
Date d'ajout
26/05/1997
Description
JUGEMENT DU 23/05/97 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 25 JUILLET 1997
Numéro d'observation
529
Date d'ajout
18/03/1997
Description
JUGEMENT DU 14/03/97 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 23 MAI 1997
Numéro d'observation
418
Date d'ajout
28/02/1997
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 29/01/97 AUTORISANT LA STE A POURSUIVRE LE CONTRAT EN COURS LA LIANT A LA STE SOVAC ENTREPRISES ET ACCORDANT A CETTE DERNIERE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'AR- TICLE 40 DE LA LOI 85-98 DU 25/01/85.
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
13/01/1997
Description
JUGEMENT DU 10/01/97 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET DESIGNANT JUGE COMMISSAIRE...........: M DANIEL GUERIN REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME AUBERT VISION 2000 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE A COMPTER DU 10/01/97
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/01/1997
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 03/01/97
Numéro d'observation
2107
Date d'ajout
17/12/1996
Description
NOMINATION DE MR RATTON ANDRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, A COMPTER DU 15/11/96.
Numéro d'observation
1907
Date d'ajout
15/11/1996
Description
DEMISSION DE MR COLLIN JEAN DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 03/10/96
Numéro d'observation
1336
Date d'ajout
06/08/1996
Description
ACQUISITION DU FONDS EXPLOITE PRECEDEMMENT EN LOCATION GERANCE MOYENNANT 300 000F LA RENAISSANCE DU 2 /08/96 OPPOSITION SCP FERNOUX THEPOT 71 RUE JEAN MACE 71000 MACON A COMPTER DU 1/7/96
Numéro d'observation
1279
Date d'ajout
31/07/1996
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR SA MACON IMPRIMERIE A COMPTER DU 25/4/96
Numéro d'observation
1403
Date d'ajout
29/08/1995
Description
SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES DE MACON 7 RUE DES CHARMILLES A MACON ZONE INDUSTRIELLE DES BRUYERES RUE AMPERE A COMPTER DU 29/06/95.
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
27/03/1995
Description
NOMINATION DE MR COLLIN JEAN EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 10/02/95.
Numéro d'observation
665
Date d'ajout
10/05/1994
Description
AUGMENTATIONS DU CAPITAL DE 120.000 F PUIS DE 130.000 F, POUR LE PORTER DE 250.000 A 500.000 FRS A COMPTER DU 29/04/94.
Numéro d'observation
1173
Date d'ajout
17/08/1993
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL POUR LE PORTER DE 225.000 A 250.000 F TRANSFORMATION DE LA STE DE SARL EN SA FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE MR AUDOUX MICHEL NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS : MR BLOUZARD PAUL, SA MACON IMPRI- MERIE REPRESENTEE PAR MR SIMON JEAN, ET MME MAGNANI COLETTE; NOMINATION DE MR PAUL BLOUZARD EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL; NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES : - TITULAIRE : STE SABEC - SUPPLEANT : MR BERNARD FOUQUE A COMPTER DU 09/07/93.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 15 février 1991 -No A118 - L'INDEPENDANT DU LOUHANNAIS ET DU JURA du 02 février 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).