Entreprise : PARIS MAJOR SA - SIREN 380 913 624
Identité
Dénomination
PARIS MAJOR SA
SIREN (siège)
380 913 624
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1991
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
18/02/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
L'EXPLOITATION DE CABINETS DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION IMMOBILIERE.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
53 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YZARD EPOUSE GOUJON MONIQUE JEANNE LEONIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
ST MAUR DES FOSSES
Nom, Prénom(s)
ZIVY JEAN-CLAUDE , GEORGES , EMILE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
La Celle Saint Cloud
Dénomination
URBANIA PARIS UFFI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
URBANIA LILLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lille
Dénomination
CABINET BENEDICT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FRANCILIENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38091362400025
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'EXPLOITATION DE CABINETS DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION IMMOBILIERE.
Adresse
53 BD DE STRASBOURG
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38091362400017
Code APE
703A
Adresse
18 RUE GOUBET
75019 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
18-26
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991B0261239
Date d'ajout
29/06/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
22/05/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 22/05/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201401473, date de cessation des paiements le 22/11/2012, et a désigné M. Antoine Bekkers : Juge Commissaire, liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).