Entreprise : B S I - SIREN 380 864 017
Identité
Dénomination
B S I
SIREN (siège)
380 864 017
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1991
Date de fin de la personne morale
12/02/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
548816.46 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU PONT LIBERT 37520 LA RICHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUGARD PIERRE , DESIRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
Ballancourt-sur-Essonne
Nom, Prénom(s)
PRUDHOMME ALAIN , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
HENRY ERICK , CLAUDE , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUVAIL STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cholet
Dénomination
IN EXTENSO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/01/1991
Siret
38086401700013
Code APE
2529Z - Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation par voie d'apport, d'achat de souscription ou autrement, dans toutes sociétés quels qu'en soient la forme et l'objet. La fabrication et la réparation de conteneur de petite et moyenne taille. Construction, réparation de conteneurs, pièces détachées et tous travaux de chaudronnerie.
Adresse
10 RUE 10 rue du Pont Libert
37520 , La Riche - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
30/04/2018
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
30/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS du 18-04-2018 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
25/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans du 02/11/2011 ayant prononcé la résolution du plan de continuation du 21/06/2005 et la liquidation judiciaire. Date de cessation des paiements : 02/11/2011. Liquidateur : Maître Christian SAULNIER - 6 bis rue des Anglaises - 45000 ORLEANS.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
13/07/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 29/06 /2010 remplace juge commissaire SITUATION ACTUELLE : Juge Commissaire titulaire : Monsieur Maurice G EORGES Juge Commissaire suppléant : Monsieur Jean- François LEMARCHAND
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/09/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 08/09 /2009 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/02/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 4 jan vier 2008 avec effet au 1er janvier 2008, remplace Maître Francis VILLA, représentant des créanciers , par la Selarl FRANCIS VILLA, 18, rue Néricault D estouches, 37000 TOURS, qui est nommée représentan t des créanciers.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/06/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 21/06 /2005 arrêtant le plan de redressement par continu ation de l'entreprise. Commissaire à l'exécution d u plan : ME MICHEL Franck 64 rue de la Préfecture 37000 TOURS
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/12/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 07/12 /2004 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 29/06/2005.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/06/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 29/06 /2004 ouvrant une procédure régime général de redr essement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 29/12/2004. Cessation des paieme nts en date du 10/05/2004. Représentant des Créanc iers : ME VILLA Francis 18 rue Néricault Destouche s 37000 TOURS Administrateur : ME MICHEL Franck 64 rue de la Préfecture - 37000 TOURS dont la missio n est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés pa r la loi, d'assister le débiteur dans tous ses act es de gestion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/06/2004
Description
Dépôt le 25/06/2004 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e TOURS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/02/1991
Description
Historique : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : CHEMIN DES PA VILLONS 37520 LA RICHE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).