Entreprise : MOREZ CHAUFFAGE - SIREN 380 857 326
Identité
Dénomination
MOREZ CHAUFFAGE
SIREN (siège)
380 857 326
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1991
Date de fin de la personne morale
12/02/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
183 RUE DE LA REPUBLIQUE 39400 HAUTS DE BIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLIER FRANCK , PAUL , ANDRE
Nom d'usage
BOUILLIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Hauts-de-Bienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/01/1991
Siret
38085732600017
Code APE
453E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Chauffage, plomberie, sanitaire, électricité
Code APRM
4322BB - Installation de chauffage individuel
Adresse
183 RUE 183 Rue de la République
39400 , Hauts-de-Bienne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Morez
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/000033
Date d'ajout
02/01/2018
Description
Ordonnance du Président en date du 02/01/2018 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DI MARTINO Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/004584
Date d'ajout
30/11/2015
Description
Ordonnance du Président en date du 30/11/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur THEVENOD Charles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F10/000276
Date d'ajout
18/01/2010
Description
Ordonnance du Président en date du 18/01/2010 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DI MARTINO Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F07/001268
Date d'ajout
22/06/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 22/06/2007 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire. Organes de la procédure: Juge commissaire : Monsieur THIERRY Claude , Liquidateur-judiciaire : SCP LECLERC ET MASSELON 6 RUE ROUGET DE LISLE 39001 LONS LE SAUNIER BP 71 . Date de cessation des paiements : 01/06/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/04/1992
Description
MODIFICATION EN DATE DU 15 AVRIL 1992 N° 694 : ANCIEN CAPITAL : 50 000 Frs - NOUVEAU CAPITAL : 100 000 Frs à compter du 24 février 1992. ================== MODIFICATION EN DATE DU 26 JANVIER 1993 N° 80 : ANCIEN GERANT : FILIPPI Jean-Baptiste - NOUVEAU GERANT : LE BARBENCHON Roland à compter du 01 janvier 1993. ================== DECLARATION MODIFICATIVE du 09 OCTOBRE 2000 N°1925 : ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 100.000 FRANCS--NOUVEAU : 20.000 EUROS --- ANCIEN GERANT : LE BARBENCHON ROLAND - NOUVEAU : BOUILLIER FRANCK A COMPTER DU 01 SEPTEMBRE 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2018-06-29 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2018-08-22 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).