Entreprise : SCI DE LIGNY - SIREN 380 806 034
Identité
Dénomination
SCI DE LIGNY
SIREN (siège)
380 806 034
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1991
Début d’activité
29/01/1991
Date de fin de la personne morale
28/01/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation. La construction ou l'achat de tous biens immobiliers et mobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DE BRAY 10400 NOGENT-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTIN FABRICE , MARCEL , SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Nogent-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PERRET GHYSLAINE , MONIQUE , DENISE
Nom d'usage
BERTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Nogent-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/1991
Siret
38080603400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation. La construction ou l'achat de tous biens immobiliers et mobiliers.
Autres Activités
L'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation. La construction ou l'achat de tous biens immobiliers et mobiliers.
Adresse
RTE DE BRAY
10400 , NOGENT-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1327
Date d'ajout
01/04/1999
Description
Changement de gérant Ancien gérant : Mr Bernard spath. Nouveau gérant : Mr Fabrice Bertin à compter du 11.01.1999
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).