Entreprise : SID COMMERCIALISATION - SIREN 380 794 859
Identité
Dénomination
SID COMMERCIALISATION
SIREN (siège)
380 794 859
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1991
Date de fin de la personne morale
05/02/2090
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
58 B AV LEDRU ROLLIN 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOLORGUES GILLES PIERRE RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
NOLORGUES FRANCK JEAN GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
NOLORGUES JEAN-GILLES GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
HARLEY DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
CHANUT JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LESENFANS PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Fresnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/01/1991
Siret
38079485900013
Code APE
511T
Origine du fonds
Création
Activité principale
Négoce et représentation de tous produits industriels, gestion administrative et informatique de toutes entreprises ou sociétés.
Adresse
58 B AV 58 BIS Avenue LEDRU ROLLIN
94170 , Le Perreux-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13684
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/05/1994
Description
Jugement du 15 0 1994 au t c de Bobigny Prononçant la liquidation judiciaire n° 558/93 - 6418/93 Juge-cre. Me Perraud - juge suppléant : m verdier Liquidateur: Me Moyrand 22 ave de la division Leclerc 93012 Bobigny cedex
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/1993
Description
Par jugement du 09 11 1993 au t c de Bobigny , Décidant de faire application de la procédure de régime général de redressement judiciaire Période d'observation jusqu'au 06 04 1994 - juge cré : m Perraud - juge suppléant : m verdier - représentant des créanciers : me Moyrand 22 ave de la division Leclerc 93012 Bobigny cedex - administrateur : me Houplain 2 rue de lorraine 93000 Bobigny, avec mission, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/06/1993
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Extension de la Ste industrielle de décolletage Jugement du 25 05 1993 au t c de Bobigny et prononce la confusion des patrimoines des dites sociétés N° 558/93 Cessation des paiements en date du Juge cré: M Perraud - juge suppléant : m verdier Représentant des créanciers: Me Moyrand 22 ave de la division Leclerc 93012 Bobigny cedex - administrateur : me Houplain avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/12/1992
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 04.12.92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).