Entreprise : SCEA DU PANSART - SIREN 380 753 202
Identité
Dénomination
SCEA DU PANSART
SIREN (siège)
380 753 202
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1991
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
06/02/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
120840 EUR
Adresse du siège
LE PANSART 16500 SAINT-MAURICE-DES-LIONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCELLIER MARGUERITE , MARIE , RADEGONDE
Nom d'usage
TANDONNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1926
Commune de résidence
Availles-Limouzine
Nom, Prénom(s)
FAURICHON DE LA BARONNERIE MARIE
Nom d'usage
GUIOT DU DOIGNON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Availles-Limouzine
Nom, Prénom(s)
JACQUET PATRICK , MARIE , JEAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Availles-Limouzine
Nom, Prénom(s)
LE SUEUR JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
LE SUEUR BERNARD , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
LE SUEUR PHILIPPE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
LE SUEUR CHRISTINE , MARIE
Nom d'usage
GUEGUEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Paris 18
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38075320200015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE PANSART
16500 , SAINT-MAURICE-DES-LIONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7757
Date d'ajout
18/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Angoulême le 18/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2780
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).