Entreprise : SCI DES IFS - SIREN 380 748 319
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2018)
Dénomination
SCI DES IFS
Sigle
S.C.I. DES IFS
SIREN (siège)
380 748 319
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Fermeture de l'établissement - 38074831900023
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/2017
Fermeture de l'établissement - 38074831900015
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2011
Date de fin de la personne morale
06/06/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES AVALOIRS 53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGIN JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38074831900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BOURG
53370 , BOULAY-LES-IFS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38074831900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat d'une parcelle dans la Zone Artisanale, communce de Saint-Pierre-des-Nids ; la construction de locaux industriels ; la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement
Adresse
19 RUE 19 rue des Avaloirs
53370 , Saint-Pierre-des-Nids - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3913
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Radiation du RCS le 14/06/2018 avec effet au 29/12/2017 Clôture des opérations de liquidation en date du 29/12/2017 - Journal d'annonces légales : Ouest France du 02/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3021
Date d'ajout
09/06/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016 Liquidateur : AGIN Jean-Yves Le siège de la liquidation est fixé à : 19 rue des Avaloirs 53370 Saint-Pierre-des-Nids Journal d'annonces légales : Ouest-France en date du 13/05/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).