Entreprise : SCI DU 6 PL DU DOCTEUR TILLET - SIREN 380 730 085
Identité
Dénomination
SCI DU 6 PL DU DOCTEUR TILLET
SIREN (siège)
380 730 085
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1991
Début d’activité
10/01/1991
Date de fin de la personne morale
31/01/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
6 PL DU DOCTEUR TILLET 18520 AVORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASCRE ODILE
Nom d'usage
LECOMTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
AVORD
Nom, Prénom(s)
MORIN MARIE-THERE
Nom d'usage
MASCRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
DUN SUR AURON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/1991
Siret
38073008500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE
Autres Activités
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE
Adresse
6 PL DU DOCTEUR TILLET
18520 , AVORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).