Entreprise : STEVIMAG - SIREN 380 688 077
Identité
Dénomination
STEVIMAG
SIREN (siège)
380 688 077
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
975 RUE ROBERT LE FRANC 76510 SAINT NICOLAS D'ALIERMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOPIN GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AMIENS
Nom, Prénom(s)
DELCHER ANDRE , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
LARCHER DANIEL , MARCEL , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
Nom, Prénom(s)
ALLOPPE EDITH , MARIE-PAULE , BERNADETTE
Nom d'usage
LARCHER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
Dénomination
SOCIETE K.P.M.G. FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AMIENS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/05/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/08/1991
Siret
38068807700011
Code APE
521D
Origine du fonds
Autre
Adresse
975 RUE 975 RUE R. LEFRANC
76510 , SAINT NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
909
Date d'ajout
26/06/2007
Description
EN DATE DU 21 JUIN 2007 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA SOCIETE STEVIMAG PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
333
Date d'ajout
20/03/2003
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 FEVRIER 2003, MR FOUTREL, JUGE COMMISSAIRE A ETE REMPLACE PAR MR DENNETIERE. Date d'effet : 20/02/2003
Numéro d'observation
65
Date d'ajout
08/01/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY A NOMME MR FOUTREL, JUGE COMMISSAIRE, EN REMPLACEMENT DE MR BENOIT Date d'effet : 17/02/2000
Numéro d'observation
67
Date d'ajout
28/01/1999
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1999, LE TRIBUNAL DE CEANS A NOMME MONSIEUR BERNARD BENOIT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, EN REMPACEMENT DE MONSIEUR CLAUDE FOUTREL, JUGE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1998
Numéro d'observation
286
Date d'ajout
30/06/1998
Description
A COMPTER DU 26 MARS 1998 VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE TYPE SUPERMARCHE A LA STE VIRALEX DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ST NICOLAS D'ALIERMONT
Numéro d'observation
174
Date d'ajout
12/05/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 6 MAI 1997, LE TRIBUNAL DE CEANS A OUVERT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE A L'ENCONTRE DE LA SA STEVIMAG DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 1ER MARS 1997 JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR CLAUDE FOUTREL LIQUIDATEUR : MAITRE PHILIPPE LEBLAY, MANDATAIRE JUDICIAIRE DEMEURANT A ROUEN 57 RUE DE LECAT
Numéro d'observation
172
Date d'ajout
05/05/1997
Description
SUIVANT DECLARATION EN DATE DU 30 AVRIL 1997 MONSIEUR DANIEL LARCHER A EFFECTUE UNE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS SA DEMANDE SERA EXAMINEE A L'AUDIENCE DU MARDI 6 MAI 1997 A 11 HEURES
Numéro d'observation
321
Date d'ajout
24/07/1996
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION EN DATE DU 30 JUIN 1995, L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE N'A PAS DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE DISSOUDRE LA SOCIETE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 241 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966
Numéro d'observation
463
Date d'ajout
21/11/1994
Description
DEMISSIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE CABINET PHILIPPE MARTIN ET COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT MONSIEUR MICHEL LECLERCQ A COMPTER DU 28 DECEMBRE 1993 POUR LE CABINET PHILIPPE MARTIN ET DU 30/06/94 POUR MONSIEUR MICHEL LECLERCQ. NOMINATION EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE D'AMIENS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET MONSIEUR GILBERT CHOPIN DEMEURATN A AMIENS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT.
Numéro d'observation
200
Date d'ajout
25/05/1993
Description
CESSATION DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS DE MONSIEUR STEPHANE LARCHER NOUVEL ADMINISTRATEUR : MONSIEUR ANDRE DELCHER DEMEURANT AU HAVRE 7 RUE NEWTON NOMINATION DE MME EDITH LARCHER EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 2 JANVIER 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EU A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).