Entreprise : LES COMPAGNONS DE L'EST - SIREN 380 685 958
Identité
Dénomination
LES COMPAGNONS DE L'EST
SIREN (siège)
380 685 958
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1991
Date de fin de la personne morale
28/01/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
32 AV DE LA REPUBLIQUE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIGUEIREDO PEREIRA ISABEL MARIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
38068595800023
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Construction rénovation en sous Traitance. Achat et vente de tous biens immobiliers.
Adresse
32 AV 32 AV. DE LA REPUBLIQUE
94500 , Champigny-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4072
Date d'ajout
04/05/2004
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3102
Date d'ajout
01/04/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 30/03/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. LAURENTY GILBERT , nom du liquidateur : ME GUILLEMONAT JEAN-YVES
Numéro d'observation
31161
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1957
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Gilbert Laurenty juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
99943
Date d'ajout
24/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 22 12 1999 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Ojeda Roberto à concurrence de 300.000 francs personnellement et solidairement avec mme Figueiredo Pereira .
Numéro d'observation
99944
Date d'ajout
24/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 22 12 1999 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mme Figueiredo Pereira Isabel à concurrence de 300.000 francs personnellement et solidairement avec Mr Ojeda Roberto .
Numéro d'observation
922
Date d'ajout
18/10/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 17/10/1996 , la liquidation judiciaire sous le numéro 96j01167 , date de cessation des paiements le 30/07/1996 , désigne juge commissaire m. jean pierre Lugan , juge commissaire suppléant m. jean Peugeot , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
828
Date d'ajout
02/10/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 02/10/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/1992
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 15/12/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).