Entreprise : AUDIT SOCIAL-PREVOYANCE ENTREPRISE- GESTION DU PATRIMOINE - SIREN 380 616 102
Identité
(Entreprise radiée le 23/12/2021)
Dénomination
AUDIT SOCIAL-PREVOYANCE ENTREPRISE- GESTION DU PATRIMOINE
Sigle
APG
SIREN (siège)
380 616 102
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1991
Date de fin de la personne morale
27/01/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
7 AV DE LA REPUBLIQUE 72400 LA FERTE-BERNARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MOTHEUX DU PLESSIS BRUNO , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Avezé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
38061610200014
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
7 RUE JEAN COURTOIS
72400 , LA FERTE-BERNARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
38061610200022
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de courtage d'assurance, réassurance & toutes activités connexes de consultant & audit d'assurances.
Adresse
7 AV 7 avenue de la République
72400 , La ferte Bernard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16670
Date d'ajout
23/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/02/2021
Description
Dissolution à compter du 04/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/12/2020, liquidateur : LE MOTHEUX DU PLESSIS Bruno Marie, siège de la liquidation : 7 Avenue de la République 72400 La Ferté-Bernard, parution de la publicité légale : Petit courrier écho Vallée du Loir en date du 15/01/2021
Numéro d'observation
8570
Date d'ajout
20/11/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 09/10/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).