Entreprise : TOULLIOU MOTOCULTURE - SIREN 380 584 748
Identité
Dénomination
TOULLIOU MOTOCULTURE
SIREN (siège)
380 584 748
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1991
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
24/01/2130
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Vente de matériel agricole, motoculture, bricolage, jardinage, réparations.
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
RUE DE LORIENT 29300 QUIMPERLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE LORIENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HOLDING POL BERZH
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Quimperlé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38058474800012
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Vente de matériel agricole, motoculture, bricolage, jardinage, réparations.
Autres Activités
REPARATION MATERIEL AGRICOLE MOTOCULTURE BRICOLAGE JARDINAGE - MECANIQUE AGRICOLE
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Adresse
RUE DE LORIENT
29300 , QUIMPERLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE LORIENT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
903
Date d'ajout
24/01/2014
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé "Le Poteau Vert" 29300 Quimperlé à compter du 01/01/2014 sur achat d'un fond artisanal de mécanique agricole à Mr RIOU Jean-Luc. Le fonds précédemment situé à Quéven est transféré à Quimperlé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4215
Date d'ajout
12/08/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/04/2011 : Partant : TOULLIOU Alexis, Gérant(e); Nouveau : DESCHAMPS Max, Gérant(e)
Numéro d'observation
2301
Date d'ajout
21/05/2001
Description
Augmentation du capital 50 000 FRS A 130 000 FRS AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 130 000 FRS A 131 191.40 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT 20 000 EUROS Date d'effet : 30/03/2001
Numéro d'observation
3268
Date d'ajout
03/08/1999
Description
Achat du fonds par le locataire gérant ACTIVITE : NEGOCE ET REPARATION DE MATERIEL D'AGRICULTURE, MOTOCULTURE BRICOLAGE ORIGINE : ACHAT AU PRIX DE 530 000 FRS A MR TOULLIOU ALEXIS Date d'effet : 01/07/1999
Numéro d'observation
3269
Date d'ajout
03/08/1999
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE : 31/12 - NOUVELLE DATE : 30/09 Date d'effet : 30/06/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).