Entreprise : MARKERS COMMUNICATION EDITION - SIREN 380 552 943
Identité
Dénomination
MARKERS COMMUNICATION EDITION
Sigle
MCE
SIREN (siège)
380 552 943
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1991
Date de fin de la personne morale
30/05/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
ZI 16440 NERSAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONTAILLIER ANTOINE , ERICK , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Angoulême
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38055294300033
Code APE
744B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Edition, publicité, promotion et marketing de ts objets et supports connus ou à venir, conseil à la communication et la commercialisation de ts objets
Adresse
ZI
16440 , NERSAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38055294300025
Code APE
744B
Adresse
7 RUE DEVEUZE
16600 , MAGNAC-SUR-TOUVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/02/2008
Description
- Date de cessation d'activité : 24/11/2007. - Précision sur le sort du fonds : Repris par associé unique.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/02/2008
Description
: Radiation de la société faite à l'expiration du délai d'opposition des créanciers par suite de la transmission universelle du patrimoine.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/01/2008
Description
: Dissolution suite transmission universelle du pa- trimoine à la SAS MARKERS-MKS (RCS 430.403.337) à compter du 24.11.2007 LA VIE CHARENTAISE des 30.11.2007 et 11.01.2008
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/01/2008
Description
- Date de dissolution : 24/11/2007.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/06/2002
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 18/06/2002.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/05/1991
Description
Historique des observations depuis le 31/05/1991 : CONSTITUTION :- RCS PARIS, dépot du 17.01.1991 et Les Affiches Parisiennes du 20.09.1990 TRANSFERT : -RCS PARIS, Dépôt du 10.05.1991 et Les Affiches Parisiennes du 29.03. et 05.04.1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 24/11/2007 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/03/1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).