Entreprise : LIARANA PRODUCTIONS - SIREN 380 531 020
Identité
Dénomination
LIARANA PRODUCTIONS
SIREN (siège)
380 531 020
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1991
Début d’activité
01/12/1990
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Production de films pour le cinéma
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Capital social
45990 EUR
Adresse du siège
18 RUE REAUMUR 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
De Turckheim ANNE-CHARLOTTE
Nom d'usage
Piaton
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
38053102000036
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Production de films pour le cinéma
Autres Activités
Production de films pour le cinéma
Adresse
18 RUE REAUMUR
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
38053102000028
Code APE
9002Z - Activités de soutien au spectacle vivant
Activité principale
Activités de soutien au spectacle vivant
Adresse
81 RUE REAUMUR
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
38053102000010
Code APE
923B
Adresse
3 AV FELIX BRACQUEMOND
92310 , SEVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
15/10/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-09-2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16580
Date d'ajout
19/05/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
16584
Date d'ajout
19/05/2004
Description
La société a par décision du 01/03/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/03/2004
Numéro d'observation
41381
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
31192
Date d'ajout
10/05/1999
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26/09/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).