Entreprise : SCI DE LA GRANGE AUX DIMES - SIREN 380 530 998
Identité
Dénomination
SCI DE LA GRANGE AUX DIMES
SIREN (siège)
380 530 998
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1991
Début d’activité
25/12/1990
Date de fin de la personne morale
22/01/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACHAT, VENTE, PROPRIETE, GESTION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU TOUTE AUTRE FORME, D'IMMEUBLES, ET TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES DE CARACTERE PUREMENT CIVIL S'Y RATTACHANT.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
31 PL DE LA GRANGE AUX DIMES 77570 CHATEAU-LANDON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NERONVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROUTE ALAIN , PAUL , HUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Château-Landon
Nom, Prénom(s)
PROUTE FANNY , MYLENE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1993
Commune de résidence
37083 Gottingen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/12/1990
Siret
38053099800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT, VENTE, PROPRIETE, GESTION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU TOUTE AUTRE FORME, D'IMMEUBLES, ET TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES DE CARACTERE PUREMENT CIVIL S'Y RATTACHANT.
Autres Activités
ACHAT, VENTE, PROPRIETE, GESTION, EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU TOUTE AUTRE FORME, D'IMMEUBLES, ET TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES DE CARACTERE PUREMENT CIVIL S'Y RATTACHANT.
Adresse
31 PL DE LA GRANGE AUX DIMES
77570 , CHATEAU-LANDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NERONVILLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/01/1991
Description
Historique des observations depuis le 23/01/1991 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A87 le 23/01/1991 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 02/12/1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).