Entreprise : IMMOBILIERE DEGLARGES - SIREN 380 519 389
Identité
Dénomination
IMMOBILIERE DEGLARGES
SIREN (siège)
380 519 389
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1991
Début d’activité
27/12/1990
Date de fin de la personne morale
09/01/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété par voie d'acquisition, construction, prise à bail, ou autrement et la gestion notamment par voie de location de tous biens et droits immobiliers quels qu'en soient l'usage ou la destination.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
533571.56 EUR
Adresse du siège
40 RUE DU PROFESSEUR GOSSET 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Deglarges CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Deglarges EVELINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Deglarges LAURENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1991
Commune de résidence
Le Thor
Nom, Prénom(s)
Deglarges MARJORIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Heukem MAUREEN
Nom d'usage
Linder
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
Linder GARANCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2020
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
Linder MAHAULT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2017
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
Meunier GABRIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2023
Commune de résidence
Le Thor
Nom, Prénom(s)
Meunier CHLOE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2020
Commune de résidence
Le Thor
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1990
Siret
38051938900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété par voie d'acquisition, construction, prise à bail, ou autrement et la gestion notamment par voie de location de tous biens et droits immobiliers quels qu'en soient l'usage ou la destination.
Autres Activités
Propriété par voie d'acquisition, construction, prise à bail, ou autrement et la gestion notamment par voie de location de tous biens et droits immobiliers quels qu'en soient l'usage ou la destination.
Adresse
40 RUE DU PROFESSEUR GOSSET
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1990
Siret
38051938900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE BAUDIN
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/10/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).