Entreprise : VISIPLAST DISPLAY - SIREN 380 483 321
Identité
Dénomination
VISIPLAST DISPLAY
SIREN (siège)
380 483 321
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1995
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
24/01/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de financement, d'investissement en valeurs mobilières et de prises de participation, la fabrication de pièces diverses et d'emballages en matières plastiques
Code APE
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
CHE DU ROY 27400 LOUVIERS FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURLIN RICHARD , RODOLPHE , VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Louviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38048332100028
Code APE
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes opérations de financement, d'investissement en valeurs mobilières et de prises de participation, la fabrication de pièces diverses et d'emballages en matières plastiques
Adresse
CHE DU ROY
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38048332100010
Code APE
741J
Adresse
12 RUE THEODORE CHENNEVIERE
76500 , ELBEUF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/03/1995
Description
Historique des observations depuis le 28/03/1995 : Journal publicateur : L'Eure Agricole Dépot de constitution le 14.1.91 au tribunal de commerce d'ELBEUF, publication dans les Affiches de Normandie du 26.12.90. Transfert du siège au Greffe de LOUVIERS à compter du 16.1.95, radiation à l'ancien greffe. Mention du 29/08/2006 : Ancienne Forme Juridique : SA A CONSEIL D'ADMINIS- TRATION Nouvelle Forme Juridique : SAS à compter du 17.06.2006
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).