Entreprise : MORY 25 - SIREN 380 478 511
Identité
Dénomination
MORY 25
SIREN (siège)
380 478 511
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1991
Début d’activité
14/12/1990
Date de fin de la personne morale
14/01/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Transports publics de marchandises entreposage commissionnaire de transports et toutes opérations de transports d'entreposage
Code APE
5229A - Messagerie, fret express
Capital social
181800 EUR
Adresse du siège
7 RUE BERTHELOT 25000 BESANCON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I TREPILLOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBAUCHE SAMUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Cesancey
Nom, Prénom(s)
MALVAULT LIONEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT AVERTIN
Nom, Prénom(s)
RADENNE LIONEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
L'étoile
Dénomination
ORCOM AUDEXCOM SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT AVERTIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/12/1990
Siret
38047851100013
Code APE
5229A - Messagerie, fret express
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports publics de marchandises entreposage commissionnaire de transports et toutes opérations de transports d'entreposage
Adresse
7 RUE BERTHELOT
25000 , BESANCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I TREPILLOT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
38047851100021
Code APE
634A
Adresse
AV WILSON
90000 , BELFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE SNCF
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2006
Siret
38047851100039
Code APE
634A
Adresse
ZI DU GRAND BOIS
90400 , DANJOUTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
268
Date d'ajout
17/01/2018
Description
Par ordonnance en date du 18 décembre 2017, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a nommé, à compter du 31 décembre 2017, la SELAFA MJA en la personne de Maître Axel CHUINE 14/16 Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY, en qualité de Mandataire liquidateur en remplacement de la SCP Jacques MOYRAND 14/16 rue de Lorraine 93014 BOBIGNY cedex.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2383
Date d'ajout
02/05/2012
Description
- Par jugement en date du 03 avril 2012 le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, prononçant la converstion en LIQUIDATION JUDICIAIRE contre SAS MORY 25 date de cessation des paiements : 7 JUIN 2011 Liquidateurs : Me Bertrand JEANNE 2ter, rue de lorraine 93011 BOBIGNY CEDEX et la SCP MOYRAND BALLY en la personne de Me Jacques MOYRAND 14-16 rue de lorraine 93011 BOBIGNY Administrateurs : SELARL BAULAND GLADER ET MARTINEZ en la personne de Me BAULAND et de ME MARTINEZ 7, rue Caumartin 75009 PARIS jusqu'à la signature des actes Publicité : L'est républicain du 20/04/12
Numéro d'observation
6368
Date d'ajout
30/12/2011
Description
- Par jugement en date du 26/12/11 le Tribunal de Commerce de BOBIGNY prolongeant la période d'observation d'une durée de 6 mois jusqu'au 04/07/2012 contre SAS MORY 25
Numéro d'observation
5201
Date d'ajout
31/10/2011
Description
- Par jugement en date du 30/09/11 le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l'admission de plan de cession de SAS MORY 25 A ordonné la cession de l'entreprise au profit de CARAVELLE SA Publicite : l'est républicain du 11/10/11
Numéro d'observation
3781
Date d'ajout
29/07/2011
Description
- Par jugement en date du 04 juillet 2011 le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, prononcant l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICAIRE contre la : SAS MORY 25 Date de cessation des paiements : 07/06/11 ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE : la SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ en la personne de Me BAULAND 7 rue caumartin 75009 PARIS avec mission d'assiter le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux et la SELARL BAULAN GLADEL & MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ 7 rue caumartin 75009 PARIS avec mission d'assiter le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux MANDATAIRE JUDICIAIRE : la SCP MOYRAND - BALLY en la personne de Me Jacques MOYRAND 14/16 rue de lorraine 93000 BOBIGNY pour l'établissement des créances salariales et Me Bertrand JEANNE 2ter rue de lorraine 93000 BOBIGNY pour la vérification du passif PUBLICITE : L'est républicain du 13/07/11
Numéro d'observation
3511
Date d'ajout
21/08/2001
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social CAPITAL REDUIT ET CONVERTI A LA SOMME DE : 181.800 EUROS CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 28/06/2001
Numéro d'observation
4137
Date d'ajout
27/09/1993
Description
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MR JACQUES DESMARAIS POUR CINQ ANS. NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, A COMPTER DU 30 JUIN 1993. REDUCTION DU CAPITAL A LA SOMME DE 2.000 FRANCS CAPITAL SOCIAL PORTE A LA SOMME DE 462.000 FRANCS, A COMPTER DU 30 JUIN 1993. ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : MESSAGERIES COMTOISES DISTRIBUTION NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : MESSAGERIES COMTOISES, A COMPTER DU 30 JUIN 1993. RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DE MR DESMARAIS JACQUES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).