Entreprise : CHEVALIER PERE ET FILLE SARL - SIREN 380 472 795
Identité
Dénomination
CHEVALIER PERE ET FILLE SARL
SIREN (siège)
380 472 795
Date d'immatriculation au RNE
01/01/1991
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 38047279500026
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/1994
Date de fin de la personne morale
31/12/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
37 RUE JEAN JAURES 23200 AUBUSSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER CARINE
Nom d'usage
GOURNIAT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Moutier-Rozeille
Nom, Prénom(s)
GOURNIAT CARINE
Nom d'usage
CHEVALIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
MOUTIER ROZEILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38047279500018
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE FABRICATION PRODUITS ALIMENTAIRES
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
37 RUE J JAURES
23200 , AUBUSSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38047279500026
Code APE
158C
Adresse
21 RUE JULES SANDEAU
23200 , AUBUSSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2149
Date d'ajout
26/10/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/09/2020Liquidateur : GOURNIAT Carine Le siège de la liquidation est fixé à : 6 les brugerettes 23200 Moutier Rozeille Journal d'annonces légales : LA CREUSE AGRICOLE en date du 18/09/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 14/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
744
Date d'ajout
07/05/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2009 : Partant : CHEVALIER Guy André, Gérant(e) Nouveau : GOURNIAT Carine, née CHEVALIER, Gérante associée unique La société est réduite à un associé unique à compter du 01/04/2009
Numéro d'observation
1235
Date d'ajout
24/10/2000
Description
LA SOCIETE DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE GERANTE DE MR CHEVALIER GUY - RCS GUERET A 305 181 331 MONTANT : 426.000 FRS JOURNAL : LE COURRIER FRANCAIS DU 13 OCTOBRE 2000 OPPOSITIONS : MAITRE ARDANT BENOIT, NOTAIRE A AUBUSSON 23200 A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2000
Numéro d'observation
547
Date d'ajout
26/04/1993
Description
AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1992, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE MALGRE L'ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).